Savanoriai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
→V
(→U) |
(→V) |
||
206 eilutė: | 206 eilutė: | ||
== V == | == V == | ||
* [[Vaitelis Antanas]], Vlado. Gimė 1903-06-04 Molainių k. Panevėžio vls. (Panevėžio r.). Tarnavo 1919-11-03 – 1921-04-22. 1930 m. gyveno [[Mažeikiai|Mažeikių]] mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6714, išduotas 1931-04-21. | |||
* [[Vaitkevičius Kazys]], Vinco. Gimė 1900-11-04 Kairiškių k. Tryškių vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919-04-07 – 1921-11-19. 1930 m. gyveno Mažeikių aps. Viekšnių vls. [[Santekliai|Sonteklių]] k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6343, išduotas 1931-02-25. | |||
* [[Valtas Stasys]], Kazio. Gimė 1894-12-22 [[Tirkšliai|Tirkšlių]] mstl. Tirkšlių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919-05-05 – 1920-06-22. 1931 m. gyveno [[Mažeikiai|Mažeikių]] mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 7425, išduotas 1931-10-10. | |||
* [[Valuckas Justinas]] Jurgis. Gimė 1900-11-23 Kudirkos Naumiesčio mst. (Šakių r.). Puskarininkis. Tarnavo 1919-02-08 – 1921-11-25. 1928 m. tarnavo Mažeikių aps. pasienio policijos IV rajone policininku, gyveno Mažeikių vls. [[Buknaičiai|Buknaičių]] k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4244, išduotas 1929-11-21. | |||
* [[Varanavičius Antanas]], Vinco. Gimė 1896-11-14 Užpelkių k. Papilės vls. (Akmenės r.). Puskarininkis. 1933 m. gyveno Mažeikių aps. Viekšnių vls. [[Dainoriai|Dainorių]] k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9114, išduotas 1933-03-31. | |||
* [[Vasiliauskas Juozas]], Tomo. Gimė 1896-1115 Jurgežerių k. Kalvarijos vls. (Marijampolės r.). Tarnavo savanoriu nuo 1919-02-05, pašauktu – 1919-10-01 – 1922-11-02. 1928 m. tarnavo Mažeikių baro 2 rajono sargybiniu pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1383, išduotas 1928-12-07. | |||
* [[Veitas Feliksas]], Antano. Gimė 1888-09-31 Veitelių k. Ylakių vls. (Skuodo r.). Apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Atsargos viršila. Savanoris nuo 1919-0103. Pirmasis Sedos milicijos vadas ir organizatorius. 3 mėn. mokėsi Karo m-kloje. 1928 m. gyveno Ylakių vls. Kaltės malūne, dirbo [[Mažeikių muitinė|Mažeikių muitinėje]]. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6261, išduotas 1931-01-22. | |||
* [[Venckus Pranas]], Kazio. Gimė 1892-01-30 Kaukolikų k. Skuodo vls. (Skuodo r.). Tarnavo 1919-01-15 – 1919 10 (aštuonis mėnesius). 1928 m. tarnavo Mažeikių aps. 3 nuovadoje [[Seda|Sedoje]]. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4879, išduotas 1930-04-30. | |||
* [[Vilimas Kostas]], Vinco. Gimė 1892-03-19 [[Kušlėnai|Kušlėnų]] (Šudlenkės) k. Leckavos vls. (Mažeikių r.). Pulkininkas letenantas. Įstojo 1919-01-05, paskirtas Kretingos sr. apsaugos viršininku, paskui Ukmergės aps. komendantu. Nuo 1919 m. kapitonas. 1921 m. iš Vyr. Štabo pervestas į 3 raitelių pulką. Nuo 1925-03-26 pulkininkas leitenantas Kavalerijos štabe. Apdovanojimo liudijimas Nr. 41, išduotas 1928-04-23. | |||
* [[Virketis Kostas]], Kristinos. Gimė 1895-04-12 [[Pasruojė|Pasruojės]] k. Gadūnavo vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919-06-03 – 1920-12-08. 1928 m. gyv. Mažeikių aps. Sedos vls. [[Daciai|Dacių]] k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3210, išduotas 1929-07-30. | |||
* [[Virkutis Izidorius]], Antano. Gimė 1893-07-24 [[Būgiai|Būgių]] k. Viekšnių vls. (Mažeikių r.). Tarnavo 1919-04-09 – 1920-05-20. 1933 m. gyveno [[Viekšniai|Viekšnių]] mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9153, išduotas 1933-04-26. | |||
* [[Vitkus Jonas]] Pranas, Petro. Gimė 1900 04 mėn. Mitkaičių k. Nevarėnų vls. (Telšių r.). Tarnavo 1919-03-10 – 1921-12-01. 1928 m. gyveno Mažeikių aps. [[Viekšniai|Viekšnių]] k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1883, išduotas 1929-03-23. | |||
== Z == | == Z == |