19 722
pakeitimai
7 eilutė: | 7 eilutė: | ||
|telefonas = | |telefonas = | ||
|epaštas = | |epaštas = | ||
|vadovė = Inga Prušinskienė (nuo 2012-06 mėn | |vadovė = Inga Prušinskienė (nuo 2012-06 mėn.) | ||
|knygos = 5440 <small>(2010 m.)</small> | |knygos = 5440 <small>(2010 m.)</small> | ||
|skaitytojai = 213 <small>(2010 m.)</small> | |skaitytojai = 213 <small>(2010 m.)</small> | ||
34 eilutė: | 34 eilutė: | ||
* Aniceta Liaučiūtė, 1953-05-10 - 1954-11-01 | * Aniceta Liaučiūtė, 1953-05-10 - 1954-11-01 | ||
* Angelė Juočerytė, 1954-11-06 - 1955-05-01 | * Angelė Juočerytė, 1954-11-06 - 1955-05-01 | ||
* Steponas Daujotas, 1955-06-01 - 1957-07-20 | |||
* Ignas Mišeikis, 1957-09-01 - 1959-07-16 | |||
* Aldona Bražiūnaitė, 1959-07-28 - 1960-10-07 | |||
* Steponas Daujotas, 1960-10-07 - 1961-05-24 | |||
* Regina Baronaitė, 1961-05-26 - 1961-07-01 | |||
* Algirdas Rekeltas, 1961-07-20 - 1962-06-10 | |||
* Benedikta Jokubauskytė, 1961-07-19 - 1962-07-18 | |||
* Emilija Mažeikaitė, 1962-06-10 - 1965-03-10 | |||
* Rimantas Černiauskas, 1965-03-18 - 1966-08-18 | |||
* Emilija Šiaulytė, 1966-05-18 - 1967-02-18 | |||
* Ona Birutė Šneidarytė, 1967-02-21 - 1967-07-01 | |||
* Aldona Narkuvienė, 1967-07-01 - 1968-03-04 | |||
* Adomas Drazdauskas, 1968-03-01 - 1968-03-02 | |||
* Stanislava Končiūtė, 1968-03-04 - 1968-03-16 | |||
* Justina Jūratė Gargasaitė, 1968-12-01 - 1974-03-06 | |||
* Danutė Milašienė, 1974-03-11 - 1977-09-12 | |||
* Adelė Venskuvienė, 1977-09-12 - 1978-08-08 | |||
* Virginija Dainiūtė, 1978-08-01 - 1979-03-26 | |||
* Birutė Černiauskaitė, 1979-03-26 - 1980-09-01 | |||
* Bronislava Kinčienė, 1980-09-01 - 1983-02-18 | |||
* Jadvyga Miltinienė, 1983-02-18 - 1984-08-08 | |||
* Dalia Griciūtė, 1984-08-10 - 1985-05-11 | |||
* Irena Gricienė, 1985-05-12 - 1985-12-31 | |||
* Bronė Zaurakienė, 1986-01-03 - 1988-12-01 | |||
* Elena Kubytė-Baranauskienė, 1987-01-03 - 1988-08-01 | |||
* Irina Zaliubovskaja, 1988-08-01 - 1989-09-12 | |||
* Aldona Barzdienė, 1989-09-12 - 1991-12-31 | |||
* Ona Jonušienė, 1992-01-02 - 1993-11-17 | |||
* Zita Stonienė, 1993-11-16 - 2012-06-16 | |||
* Inga Prušinskienė, nuo 2012 06 mėn. | |||
== Šaltiniai == | == Šaltiniai == |